Organi del
Commissione d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico
26 luglio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 settembre 1964 al 23 settembre 1964
Presidente
-
-
Flavio Orlandi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 20.01.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 20.01.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Mario Dosi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Aldo Natoli
COMUNISTA
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Franco Busetto
COMUNISTA
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Francesco Albertini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 26.07.1963 al 24.09.1964
Membro
dal 26.07.1963
al 24.09.1964