Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sull'amministrazione del comune di firenze
17 maggio 1878 - 1 febbraio 1880
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 29 maggio 1878 al 30 maggio 1878
cessa
Francesco Lovito
Presidente
Giuseppe Saracco
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Vicepresidente
Diego Tajani
dal 21.05.1878 al 01.02.1880
Segretario
Giovanni Battista Billia
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
altri membri
Luigi Agostino Casati
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Gioacchino Imperatori
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Francesco Brioschi
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Fedele Lampertico
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Carlo Verga
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Carlo Torre
dal 20.05.1878 al 01.02.1880
Francesco Lovito
dal 21.05.1878 al 29.05.1878
Nicolò Ferracciù
dal 21.05.1878 al 05.06.1878
Francesco Piccoli
dal 21.05.1878 al 01.02.1880
Giacomo Giuseppe Alvisi
dal 21.05.1878 al 01.02.1880
Naviga
Storia
Composizione storica
20.05.1878
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 6 membri
21.05.1878
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 4 membri
29.05.1878
cessa 1 membro
31.05.1878
è assegnato 1 membro
05.06.1878
cessa 1 membro
07.06.1878
è assegnato 1 membro
13.06.1878
cessa 1 membro
14.06.1878
è assegnato 1 membro