Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sull'organizzazione e amministrazione della regia marina
10 maggio 1904 - 18 ottobre 1904
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 25 giugno 1904 al 17 ottobre 1904
è assegnato
Carlo Borgatta
Presidente
Girolamo Giusso
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Vicepresidenti
Oronzo Quarta
dal 26.05.1904 al 18.10.1904
Giuseppe Manfredi
dal 26.05.1904 al 18.10.1904
Segretari
Quirino Nofri
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Luigi Cagnetta
dal 26.05.1904 al 18.10.1904
altri membri
Leopoldo Franchetti
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Severino Sani
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Giuseppe Bracci Testasecca
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Giuseppe Mirri
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Giovanni Facheris
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Abele Damiani
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Donato Di Marzo
dal 11.05.1904 al 18.10.1904
Giovanni Codronchi Argeli
dal 14.05.1904 al 18.10.1904
Ulderico Levi
dal 16.05.1904 al 18.10.1904
Fausto Massimini
dal 18.05.1904 al 18.10.1904
Antonio Baldissera
dal 18.05.1904 al 18.10.1904
Felice Chiapusso
dal 18.05.1904 al 18.10.1904
Enrico Martuscelli
dal 26.05.1904 al 18.10.1904
Carlo Borgatta
dal 25.06.1904 al 18.10.1904
Naviga
Storia
Composizione storica
11.05.1904
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 9 membri
13.05.1904
cessano 2 membri
14.05.1904
è assegnato 1 membro
16.05.1904
è assegnato 1 membro
18.05.1904
sono assegnati 3 membri
26.05.1904
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
25.06.1904
è assegnato 1 membro