Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sulle ferrovie del regno
6 luglio 1878 - 1 febbraio 1880
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione del 12 luglio 1878
sono assegnati
Giuseppe Devincenzi
,
Luigi Torelli
,
Stefano Jacini
,
Pier Luigi Bembo Salomon
Vicepresidente
Ettore Bertolè Viale
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
altri membri
Alfredo Baccarini
dal 06.07.1878 al 14.07.1879
Pietro Lacava
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
Luigi La Porta
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
Francesco Genala
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
Nicolò Ferracciù
dal 06.07.1878 al 18.12.1878
Cirillo Emiliano Monzani
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
Luigi Ranco
dal 06.07.1878 al 01.02.1880
Raffaele Cadorna
dal 11.07.1878 al 01.02.1880
Giuseppe Devincenzi
dal 12.07.1878 al 01.02.1880
Luigi Torelli
dal 12.07.1878 al 01.02.1880
Stefano Jacini
dal 12.07.1878 al 01.02.1879
Pier Luigi Bembo Salomon
dal 12.07.1878 al 01.02.1880
Naviga
Storia
Composizione storica
06.07.1878
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 7 membri
11.07.1878
è assegnato 1 membro
12.07.1878
sono assegnati 4 membri
13.07.1878
viene eletto il Presidente
28.07.1878
sono assegnati 2 membri
18.12.1878
cessa 1 membro
01.02.1879
cessa 1 membro
03.02.1879
è assegnato 1 membro
14.07.1879
cessa 1 membro