Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sulle ferrovie del regno
17 giugno 1880 - 25 settembre 1882
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Francesco Brioschi
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Vicepresidente
Ettore Bertolè Viale
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Segretario
Francesco Genala
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
altri membri
Pier Luigi Bembo Salomon
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Carlo Verga
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Luigi Nervo
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Giuseppe Devincenzi
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Raffaele Cadorna
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Luigi Torelli
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Benedetto Brin
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Pietro Lacava
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Luigi La Porta
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Cirillo Emiliano Monzani
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Luigi Ranco
dal 17.06.1880 al 25.09.1882
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
17.06.1880
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 11 membri