Organi del
Commissione d'indagine chiesta dal deputato Sullo in merito ad accuse mossegli dal deputato Covelli
8 marzo 1962 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 marzo 1962 al 14 maggio 1963
-
sono assegnati
-
Luigi Di Paolantonio,
Giuseppe Mario Boidi,
Venerio Cattani,
Aldo Casalinuovo,
Antonio Capua,
Ignazio Pirastu,
Camillo Ripamonti,
Filippo Anfuso,
Emanuele Guerrieri,
Ercole Rocchetti,
Francesco Ferrarotti
Segretario
-
-
Camillo Ripamonti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 08.03.1962 al 15.05.1963
Membro
dal 08.03.1962
al 15.05.1963