Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
17 novembre 1855 - 16 giugno 1856
V Legislatura del Regno di Sardegna
Presidente
Carlo Cadorna
dal 17.11.1855 al 16.06.1856
Vicepresidente
Bernardino Falqui Pes
dal 17.11.1855 al 16.06.1856
Segretari
Casimiro Ara
dal 17.11.1855 al 24.01.1856
Domenico Marco
dal 17.11.1855 al 24.01.1856
Gaspare Cavallini
dal 25.01.1856 al 16.06.1856
altri membri
Antonio Giovanola
dal 12.12.1855 al 16.06.1856
Pietro Mazza
dal 12.12.1855 al 16.06.1856
Domenico Buffa
dal 12.12.1855 al 16.06.1856
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
17.11.1855
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
12.12.1855
sono assegnati 3 membri
24.01.1856
lasciano l'incarico di Segretario in 2
25.01.1856
viene eletto 1 Segretario