Organi del
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
27 febbraio 1964 - 4 giugno 1968
(ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 art. 12 e regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, artt. da 2 a 9)
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 febbraio 1964 al 23 novembre 1964
-
sono assegnati
-
Giuseppe Papalia,
Tomaso Ajroldi,
Gastone Nencioni,
Onofrio Jannuzzi,
Leto Morvidi,
Giuseppe Mario Militerni,
Tiziano Tessitori,
Nicola Tommaso Pace,
Leopoldo Rubinacci,
Giuseppe Alessi,
Giuseppe Salari,
Ferruccio Parri,
Giorgio Bergamasco,
Filippo Traina,
Alessandro Agrimi,
Generoso Jodice,
Renato Chabod,
Mario Palermo,
Federico Kuntze,
Piergiorgio Bressani,
Fausto Gullo,
Uberto Breganze,
Francesco Restivo,
Ernesto Pucci,
Vittorio Martuscelli,
Francesco Cossiga,
Vittorio Bardini,
Francesco Cacciatore,
Rocco Minasi,
Ugo Napoli,
Ugo Spagnoli,
Giuseppe Speciale,
Veniero Accreman,
Alfredo Amatucci,
Giuseppe Veronesi,
Giberto Bosisio,
Mario Assennato,
Mario Berlinguer,
Renato Dell'Andro
Presidente
-
-
Francesco Restivo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 27.02.1964 al 23.02.1966
Membro
dal 27.02.1964
al 23.02.1966
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
COMUNISTA
-
dal 27.02.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 27.02.1964
al 04.06.1968