Organi del
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
24 luglio 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 articolo 12 e Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa articoli da 2 a 9)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 ottobre 1968 al 13 dicembre 1968
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 24.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Alessandro Reggiani
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 24.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Nicola Foschini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 24.07.1968
al 24.05.1972