Organi del
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
1 agosto 1972 - 4 luglio 1976
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 12 e Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, artt. da 2 a 9)
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Francesco Cattanei
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 03.08.1972 al 28.11.1974
Membro
dal 01.08.1972
al 28.11.1974
-
-
Angelo Castelli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 05.12.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 01.08.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Alessandro Reggiani
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 03.08.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 01.08.1972
al 04.07.1976
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 03.08.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 01.08.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Nello Mariani
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 03.08.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 01.08.1972
al 04.07.1976