Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi
2 maggio 1934 - 2 marzo 1939
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 6 febbraio 1937 al 8 marzo 1937
cessa
Mario Barenghi
Presidente
Pietro De Francisci
dal 31.01.1935 al 02.03.1939
Vicepresidenti
Biagio Borriello
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Alberto Calza Bini
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Segretari
Domenico Arcidiacono
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Piero Ferretti (Di Castelferretto)
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Vincenzo Tecchio
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
altri membri
Luigi Gangitano
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Raffaello Riccardi
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Ermanno Amicucci
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Gaetano Polverelli
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Pietro Paolo Terenzio Chiesa
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Piero Bolzon
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Aristide Carapelle
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giacomo Ferretti
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Mario Barenghi
dal 02.05.1934 al 06.02.1937
Amedeo Perna
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Francesco Sacco
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giuseppe Bruni
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Federico Negrotto Cambiaso
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Biagio Pace
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giuseppe Augusto Pavoncelli
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giovanni Marinelli
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Mario Muzzarini
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Enrico Masetti
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Gaetano Zingali
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Rodolfo Borghese
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Francesco Angelini
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Filippo Ungaro
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giuseppe Bianchini
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giovanni Cao
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Tullio Cianetti
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Alberto Redenti
dal 04.03.1935 al 02.03.1939
Alfredo Bruchi
dal 04.03.1935 al 02.03.1939
Alfredo Giarratana
dal 04.03.1935 al 02.03.1939
Naviga
Storia
Composizione storica
02.05.1934
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 27 membri
24.01.1935
il Presidente lascia l'incarico
cessano 2 membri
31.01.1935
viene eletto il Presidente
04.03.1935
sono assegnati 3 membri
06.02.1937
cessa 1 membro
09.03.1937
è assegnato 1 membro
30.11.1938
sono assegnati 3 membri