Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi (giunta generale del bilancio)
2 maggio 1929 - 19 gennaio 1934
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 12 settembre 1929 al 27 novembre 1929
lascia l'incarico
Segretario
Amedeo Fani
cessano
Arrigo Serpieri
,
Arturo Marescalchi
Presidente
Cesare Tumedei
dal 02.05.1929 al 04.12.1930
Vicepresidenti
Fulvio Suvich
dal 02.05.1929 al 20.07.1932
Alberto Geremicca
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Segretari
Gabriele Canelli
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Amedeo Fani
dal 02.05.1929 al 12.09.1929
Gaetano Polverelli
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
altri membri
Vittorio Peglion
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Ageo Arcangeli
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Arnaldo Fioretti
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Giulio Fier
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Biagio Borriello
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Giuseppe Bianchini
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Pietro De Francisci
dal 02.05.1929 al 20.07.1932
Biagio Pace
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Roberto Cantalupo
dal 02.05.1929 al 24.11.1930
Lando Ferretti
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Vincenzo Ricchioni
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Augusto De Martino
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Giuseppe Mazzini
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Arrigo Serpieri
dal 02.05.1929 al 12.09.1929
Arturo Marescalchi
dal 02.05.1929 al 12.09.1929
Nicola Vacchelli
dal 02.05.1929 al 19.11.1932
Federico Baistrocchi
dal 02.05.1929 al 29.07.1933
Gino Jacopo Olivetti
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Alfredo Giarratana
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Amedeo Perna
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Iginio Maria Magrini
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Mario Muzzarini
dal 02.05.1929 al 19.01.1934
Naviga
Storia
Composizione storica
02.05.1929
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 22 membri
12.09.1929
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
28.11.1929
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 2 membri
04.03.1930
sono assegnati 6 membri
24.11.1930
cessa 1 membro
04.12.1930
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
24.11.1931
sono assegnati 2 membri
20.07.1932
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.11.1932
sono assegnati 2 membri
18.11.1932
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
19.11.1932
cessa 1 membro
29.07.1933
cessa 1 membro