Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per l'inchiesta sulla condizione dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari
19 luglio 1906 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 15 dicembre 1906 al 7 febbraio 1909
viene eletto
Presidente
Eugenio Faina
sono assegnati
Alfonso Visocchi
,
Antonio Cefaly
,
Carlo Borgatta
,
Girolamo Di Martino
,
Pietro d'Ayala Valva
,
Clemente Caldesi
,
Giovanni Facheris
Presidente
Eugenio Faina
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
altri membri
Giovanni Raineri
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Raffaele Cappelli
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Pietro Lanza ( Di Scalea)
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Luchino Dal Verme
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Carlo Francesco Ferraris
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Girolamo Giusso
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Carlo Gorio
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Domenico Pozzi
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Francesco Saverio Nitti
dal 04.12.1906 al 08.02.1909
Alfonso Visocchi
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Antonio Cefaly
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Carlo Borgatta
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Girolamo Di Martino
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Pietro d'Ayala Valva
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Clemente Caldesi
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Giovanni Facheris
dal 15.12.1906 al 08.02.1909
Naviga
Storia
Composizione storica
04.12.1906
sono assegnati 9 membri
15.12.1906
viene eletto il Presidente
sono assegnati 7 membri