Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/
Gruppi di collaborazione interparlamentare
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare di collaborazione italo-spagnola
2 novembre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Carlo Leoni
L'ULIVO
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Membro dal 02.11.2006 al 28.04.2008
altri membri
Massimo Romagnoli
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Adolfo Urso
dal 02.11.2006 al 09.02.2007
Antonello Mereu
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Andrea Gibelli
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Marco Lion
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Lanfranco Turci
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Federica Rossi Gasparrini
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Enzo Raisi
dal 12.02.2007 al 28.04.2008
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
02.11.2006
viene eletto il Presidente
sono assegnati 8 membri
09.02.2007
cessa 1 membro
12.02.2007
è assegnato 1 membro