Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
18 settembre 1980 - 27 ottobre 1982
(Legge 22 maggio 1980, n.204)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 novembre 1980 al 16 dicembre 1980
Presidente
-
-
Francesco De Martino
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.09.1980 al 27.10.1982
Membro
dal 18.09.1980
al 27.10.1982
Segretari
-
-
Carlo Casini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 01.10.1980 al 27.10.1982
Membro
dal 01.10.1980
al 27.10.1982
-
-
Gustavo Minervini
MISTO
-
dal 01.10.1980 al 27.10.1982
Membro
dal 01.10.1980
al 27.10.1982