Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis
25 novembre 1999 - 29 maggio 2001
(Deliberazione 19 ottobre 1999)
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 18 gennaio 2000
Vicepresidente
-
-
Giovanni Marino
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 10.12.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 25.11.1999
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Giuseppe Detomas
MISTO
-
dal 10.12.1999 al 19.01.2000
Membro
dal 25.11.1999
al 29.05.2001
-
-
Cesare Rizzi
LEGA PADANIA
-
dal 10.12.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 25.11.1999
al 29.05.2001