Organi del
Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agrari
9 dicembre 1998 - 29 maggio 2001
(Legge 2 marzo 1998, n. 33, prorogata con legge 17 agosto 1999, n. 291)
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 gennaio 1999 al 28 gennaio 1999
Segretari
-
-
Michele Abbate
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 13.01.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 09.12.1998
al 29.05.2001
-
-
Filippo Misuraca
FORZA ITALIA
-
dal 13.01.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 09.12.1998
al 29.05.2001