Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'attuazione delle deleghe previste dalle norme relative alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 nelle regioni del friuli-Venezia giulia e veneto
26 ottobre 1977 - 19 giugno 1979
(Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 gennaio 1978 al 27 marzo 1979
Vicepresidenti
-
-
Arnaldo Baracetti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 20.01.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 26.10.1977
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Sen.
Dino Riva
-
dal 20.01.1978 al 28.03.1979
Membro
dal 26.10.1977
al 28.03.1979
-
-
Franco Castiglione
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 20.01.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 26.10.1977
al 19.06.1979