Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
5 agosto 1976 - 19 giugno 1979
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 17, commi 1° e 2°; legge 6 dicembre 1971, n. 1036, art. 1; legge 24 luglio 1972, n. 321, art. 2; legge 14 agosto 1974, n. 354, art. 2; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 30)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 agosto 1976 al 9 agosto 1976
-
sono assegnati
-
Antonio Pecoraro,
Eugenio Tarabini,
Urbano Aletti,
Michele Pazienza,
Renzo Bonazzi,
Bruno Visentini,
Vito Giacalone,
Remo Segnana,
Elia Lazzari,
Giorgio Longo,
Antonio Vitale,
Bruno Lepre,
Mario Li Vigni,
Elio Assirelli,
Cesare Marangoni,
Varese Antoni,
Camillo Federico,
Calogero Pumilia,
Mario Usellini,
Mario Martinelli,
Ivana Bernini Lavezzo,
Domenico Bacchi,
Marcello Sgarlata,
Giovanni Buzzoni,
Vinicio Bernardini,
Giovancarlo Iozzelli,
Orazio Santagati,
Nicola Capria,
Giovanni Prandini,
Francesco Colucci