Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
27 novembre 1882 - 27 aprile 1886
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 27 novembre 1882 al 26 aprile 1886
vengono eletti
Presidente
Giovanni Battista Ruggeri Della Torre
questore
Emanuele Borromeo
,
Giuseppe De Riseis
Segretario
Floriano Del Zio
è assegnato
Filippo Mariotti
Presidente
Giovanni Battista Ruggeri Della Torre
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
questore
Emanuele Borromeo
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Giuseppe De Riseis
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Segretario
Floriano Del Zio
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Altri membri
Filippo Mariotti
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Naviga
Storia
Composizione storica
27.11.1882
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro