Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione permanente per le elezioni
27 novembre 1882 - 27 aprile 1886
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 5 dicembre 1884 al 7 giugno 1885
è assegnato
Simone Cuccia
Presidente
Nicolò Ferracciù
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Vicepresidente
Pietro Lacava
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Segretario
Giustino Fortunato
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
altri membri
Marco Minghetti
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Ottavio Serena
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Augusto Righi
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Francesco Crispi
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Antonio Mordini
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Pasquale Antonibon
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Cirillo Emiliano Monzani
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Benedetto Cairoli
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Francesco Salaris
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Giovanni Della Rocca
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Giovanni Nicotera
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Giuseppe Mantellini
dal 27.11.1882 al 08.06.1885
Scipione Ronchetti
dal 27.11.1882 al 27.04.1886
Giovanni Maria Solinas Apostoli
dal 07.05.1884 al 27.04.1886
Paolo Ercole
dal 07.05.1884 al 27.04.1886
Giuseppe Franzi
dal 07.05.1884 al 27.04.1886
Simone Cuccia
dal 05.12.1884 al 27.04.1886
Naviga
Storia
Composizione storica
27.11.1882
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 17 membri
14.03.1884
cessa 1 membro
30.03.1884
cessa 1 membro
07.05.1884
sono assegnati 4 membri
cessa 1 membro
24.07.1884
cessa 1 membro
26.11.1884
cessa 1 membro
05.12.1884
è assegnato 1 membro
08.06.1885
cessa 1 membro
15.06.1885
è assegnato 1 membro