Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca
2 maggio 1934 - 2 marzo 1939
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 2 maggio 1934 al 23 gennaio 1935
vengono eletti
Presidente
Giuseppe Caradonna
questore
Gabriele Canelli
Segretario
Italo Lunelli
,
Giuseppe Tallarico
sono assegnati
Egilberto Martire
,
Ezio Maria Gray
,
Vincenzo Buronzo
Presidente
Giuseppe Caradonna
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Questore
Gabriele Canelli
dal 02.05.1934 al 24.01.1935
Segretari
Italo Lunelli
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Giuseppe Tallarico
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
altri membri
Egilberto Martire
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Ezio Maria Gray
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Vincenzo Buronzo
dal 02.05.1934 al 02.03.1939
Naviga
Storia
Composizione storica
02.05.1934
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Questore
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
24.01.1935
1 Questore lascia l'incarico
04.03.1935
viene eletto 1 Questore