Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
30 marzo 1909 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 17 febbraio 1910 al 21 marzo 1911
è assegnato
Pietro Bertolini
Presidenti
Luigi Luzzatti
dal 30.03.1909 al 29.09.1913
Luchino Dal Verme
dal 14.12.1909 al 22.03.1911
questore
Luigi Podestà
dal 30.03.1909 al 29.09.1913
Achille Visocchi
dal 30.03.1909 al 29.09.1913
Segretario
Giovanni Rosadi
dal 30.03.1909 al 29.09.1913
Altri membri
Pietro Bertolini
dal 17.02.1910 al 20.11.1912
Naviga
Storia
Composizione storica
30.03.1909
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
14.12.1909
viene eletto il Presidente
17.02.1910
è assegnato 1 membro
22.03.1911
il Presidente lascia l'incarico
20.11.1912
cessa 1 membro
04.12.1912
è assegnato 1 membro