Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Delegazioni Parlamentari presso organismi europei o internazionali
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea
17 ottobre 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Sen. Diodato Bratina
dal 28.11.1996 al 23.09.1997
Membro dal 22.10.1996 al 23.09.1997
Sen. Felice Carlo Besostri
dal 23.10.1997 al 29.05.2001
Membro dal 17.10.1997 al 29.05.2001
altri membri
Daniele Apolloni
dal 17.10.1996 al 25.06.1998
Antonio Di Bisceglie
dal 17.10.1996 al 29.05.2001
Roberto Rosso
dal 17.10.1996 al 14.09.1999
Sen. Pierluigi Castellani
dal 22.10.1996 al 21.11.1996
Sen. Giovanni Collino
dal 22.10.1996 al 29.05.2001
Sen. Mario Occhipinti
dal 22.10.1996 al 29.05.2001
Sen. Severino Lavagnini
dal 25.11.1996 al 05.02.1997
Sen. Angelo Rescaglio
dal 05.02.1997 al 29.05.2001
Rinaldo Bosco
dal 25.06.1998 al 29.05.2001
Cesare Previti
dal 14.09.1999 al 29.05.2001
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
17.10.1996
sono assegnati 3 membri
22.10.1996
sono assegnati 4 membri
21.11.1996
cessa 1 membro
25.11.1996
è assegnato 1 membro
28.11.1996
viene eletto il Presidente
05.02.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.09.1997
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.10.1997
è assegnato 1 membro
23.10.1997
viene eletto il Presidente
25.06.1998
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.09.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro