Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Delegazioni Parlamentari presso organismi europei o internazionali
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea
17 ottobre 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 ottobre 1996 al 21 ottobre 1996
sono assegnati
Daniele Apolloni
,
Antonio Di Bisceglie
,
Roberto Rosso
Membri
Daniele Apolloni
dal 17.10.1996 al 25.06.1998
Antonio Di Bisceglie
dal 17.10.1996 al 29.05.2001
Roberto Rosso
dal 17.10.1996 al 14.09.1999
Naviga
Storia
Composizione storica
17.10.1996
sono assegnati 3 membri
22.10.1996
sono assegnati 4 membri
21.11.1996
cessa 1 membro
25.11.1996
è assegnato 1 membro
28.11.1996
viene eletto il Presidente
05.02.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.09.1997
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.10.1997
è assegnato 1 membro
23.10.1997
viene eletto il Presidente
25.06.1998
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.09.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro