Organi del
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
12 maggio 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 aprile 1993 al 26 maggio 1993
Presidente
-
-
Gaetano Vairo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 12.05.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Correnti
COMUNISTA - PDS
-
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 12.05.1992
al 14.04.1994