Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/
Giunte
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta delle elezioni
23 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Enzo Trantino
MSI-DESTRA NAZIONALE
dal 30.07.1987 al 22.04.1992
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Vicepresidenti
Bruno Stegagnini
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 30.07.1987 al 22.04.1992
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Giancarlo Binelli
COMUNISTA
dal 30.07.1987 al 09.11.1988
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Forleo
COMUNISTA
dal 09.11.1988 al 22.04.1992
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Segretari
Giovanni Gei
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 30.07.1987 al 22.04.1992
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Bruno
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
dal 30.07.1987 al 20.09.1989
Membro dal 23.07.1987 al 20.09.1989
Giovanni Rivera
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 28.09.1989 al 22.04.1992
Membro dal 06.10.1987 al 22.04.1992
Angelo Lauricella
COMUNISTA
dal 11.07.1990 al 22.04.1992
Membro dal 23.07.1987 al 22.04.1992
altri membri
Willer Bordon
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Massimo Teodori
dal 23.07.1987 al 14.06.1990
Alberto Monaci
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Salvatore Cardinale
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Saretta
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Gabriele Piermartini
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Maurizio Noci
dal 23.07.1987 al 17.04.1991
Savino Melillo
dal 23.07.1987 al 29.07.1987
Ferdinand Willeit
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Pietro Zoppi
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppina Bertone
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Nicola Quarta
dal 23.07.1987 al 21.03.1991
Vincenzo Binetti
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Filippo Berselli
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Pino Pisicchio
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Giancarlo Salvoldi
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Nicola Savino
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Raffaele Russo
dal 23.07.1987 al 26.07.1989
Giovanna Filippini
dal 23.07.1987 al 11.06.1990
Vincenzo Ciabarri
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Renato Capacci
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Leda Colombini
dal 23.07.1987 al 22.04.1992
Enrico Ermelli Cupelli
dal 23.07.1987 al 29.07.1987
Guido Martino
dal 29.09.1987 al 22.04.1992
Antonio Bruno
dal 20.09.1989 al 17.04.1991
Vincenzo Buonocore
dal 20.09.1989 al 22.04.1992
Ennio Grassi
dal 04.07.1990 al 22.04.1992
Roberto Cicciomessere
dal 04.07.1990 al 22.04.1992
Gloria Grosso
dal 09.05.1991 al 22.04.1992
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
23.07.1987
sono assegnati 30 membri
29.07.1987
cessano 2 membri
30.07.1987
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
29.09.1987
è assegnato 1 membro
06.10.1987
è assegnato 1 membro
09.11.1988
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
26.07.1989
cessa 1 membro
20.09.1989
sono assegnati 2 membri
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
28.09.1989
viene eletto 1 Segretario
11.06.1990
cessa 1 membro
14.06.1990
cessa 1 membro
04.07.1990
sono assegnati 2 membri
11.07.1990
viene eletto 1 Segretario
21.03.1991
cessa 1 membro
17.04.1991
cessano 2 membri
09.05.1991
è assegnato 1 membro
Sedute
mercoledì, 29 luglio 1987
mercoledì, 5 agosto 1987
sabato, 12 settembre 1987
giovedì, 1° ottobre 1987
mercoledì, 7 ottobre 1987
giovedì, 22 ottobre 1987
mercoledì, 11 novembre 1987
giovedì, 12 novembre 1987
giovedì, 19 novembre 1987
mercoledì, 25 novembre 1987
mercoledì, 2 dicembre 1987
mercoledì, 16 dicembre 1987
mercoledì, 13 gennaio 1988
giovedì, 21 gennaio 1988
giovedì, 28 gennaio 1988
venerdì, 29 gennaio 1988
giovedì, 4 febbraio 1988
giovedì, 11 febbraio 1988
mercoledì, 24 febbraio 1988
giovedì, 10 marzo 1988
mercoledì, 23 marzo 1988
giovedì, 7 aprile 1988
mercoledì, 27 aprile 1988
giovedì, 12 maggio 1988
mercoledì, 1° giugno 1988
giovedì, 9 giugno 1988
mercoledì, 20 luglio 1988
giovedì, 28 luglio 1988
giovedì, 13 ottobre 1988
giovedì, 27 ottobre 1988
mercoledì, 9 novembre 1988
mercoledì, 16 novembre 1988
mercoledì, 23 novembre 1988
mercoledì, 30 novembre 1988
martedì, 13 dicembre 1988
mercoledì, 21 dicembre 1988
giovedì, 12 gennaio 1989
mercoledì, 18 gennaio 1989
giovedì, 2 febbraio 1989
giovedì, 9 febbraio 1989
giovedì, 16 febbraio 1989
giovedì, 16 marzo 1989
giovedì, 6 aprile 1989
giovedì, 13 aprile 1989
giovedì, 20 aprile 1989
giovedì, 27 aprile 1989
giovedì, 4 maggio 1989
mercoledì, 10 maggio 1989
mercoledì, 24 maggio 1989
giovedì, 6 luglio 1989
mercoledì, 12 luglio 1989
giovedì, 20 luglio 1989
mercoledì, 2 agosto 1989
giovedì, 21 settembre 1989
giovedì, 28 settembre 1989
giovedì, 12 ottobre 1989
martedì, 24 ottobre 1989
mercoledì, 8 novembre 1989
giovedì, 16 novembre 1989
mercoledì, 22 novembre 1989
mercoledì, 29 novembre 1989
mercoledì, 6 dicembre 1989
mercoledì, 20 dicembre 1989
lunedì, 8 gennaio 1990
giovedì, 25 gennaio 1990
giovedì, 1° febbraio 1990
giovedì, 8 febbraio 1990
giovedì, 15 febbraio 1990
giovedì, 22 febbraio 1990
giovedì, 1° marzo 1990
giovedì, 15 marzo 1990
giovedì, 5 aprile 1990
mercoledì, 18 aprile 1990
giovedì, 19 aprile 1990
mercoledì, 23 maggio 1990
giovedì, 24 maggio 1990
giovedì, 14 giugno 1990
martedì, 19 giugno 1990
venerdì, 22 giugno 1990
giovedì, 5 luglio 1990
martedì, 10 luglio 1990
mercoledì, 11 luglio 1990
mercoledì, 18 luglio 1990
giovedì, 19 luglio 1990
mercoledì, 25 luglio 1990
mercoledì, 19 settembre 1990
giovedì, 27 settembre 1990
mercoledì, 3 ottobre 1990
giovedì, 11 ottobre 1990
mercoledì, 17 ottobre 1990
mercoledì, 7 novembre 1990
mercoledì, 14 novembre 1990
mercoledì, 5 dicembre 1990
mercoledì, 23 gennaio 1991
mercoledì, 6 febbraio 1991
mercoledì, 20 febbraio 1991
mercoledì, 6 marzo 1991
mercoledì, 13 marzo 1991
giovedì, 14 marzo 1991
giovedì, 21 marzo 1991
mercoledì, 17 aprile 1991
mercoledì, 8 maggio 1991
mercoledì, 15 maggio 1991
mercoledì, 22 maggio 1991
giovedì, 20 giugno 1991
mercoledì, 26 giugno 1991
mercoledì, 3 luglio 1991
mercoledì, 17 luglio 1991
mercoledì, 31 luglio 1991
mercoledì, 25 settembre 1991
giovedì, 3 ottobre 1991
giovedì, 17 ottobre 1991
mercoledì, 23 ottobre 1991
mercoledì, 6 novembre 1991
mercoledì, 20 novembre 1991
mercoledì, 27 novembre 1991
mercoledì, 4 dicembre 1991
giovedì, 12 dicembre 1991
martedì, 14 gennaio 1992
mercoledì, 4 marzo 1992