Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per le elezioni
26 marzo 1909 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 2 aprile 1911 al 26 marzo 1912
cessa
Luigi Capaldo
Presidente
Raffaele Cappelli
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Vicepresidenti
Scipione Ronchetti
dal 15.02.1910 al 29.09.1913
Pietro Pansini
dal 30.04.1910 al 29.09.1913
Segretari
Gesualdo Libertini Pluchinotta
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Luigi Montemartini
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Rolando Costa Zenoglio
dal 15.02.1910 al 29.09.1913
altri membri
Luigi Capaldo
dal 26.03.1909 al 02.04.1911
Alessandro Guarracino
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Gualtiero Danieli
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Francesco Matteucci
dal 26.03.1909 al 27.03.1912
Camillo Prampolini
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Alfredo Canevari
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Fedele De Novellis
dal 26.03.1909 al 26.11.1912
Italo Pozzato
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Gian Giacomo Morando (Dè Rizzoni Bolognini)
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Carlo Ottavio Cornaggia Medici Castiglioni
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Filippo Turati
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Leone Romanin Jacur
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Cesare Fani
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Antonio Angiolini
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Silvio Crespi
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Gismondo Morelli Gualtierotti
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Antonio De Viti De Marco
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Tancredi Galimberti
dal 26.03.1909 al 29.09.1913
Marco Rocco
dal 12.02.1910 al 29.09.1913
Angelo Muratori
dal 12.02.1910 al 29.09.1913
Michele Abozzi
dal 12.02.1910 al 29.09.1913
Francesco Aguglia
dal 12.02.1910 al 29.09.1913
Luigi Dari
dal 28.04.1910 al 29.09.1913
Girolamo Del Balzo
dal 28.04.1910 al 29.09.1913
Giuseppe Manfredi
dal 25.05.1910 al 30.10.1912
Naviga
Storia
Composizione storica
26.03.1909
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 24 membri
15.07.1909
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.12.1909
è assegnato 1 membro
11.12.1909
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessano 2 membri
14.12.1909
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.02.1910
sono assegnati 5 membri
15.02.1910
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
cessano 2 membri
31.03.1910
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.04.1910
cessa 1 membro
28.04.1910
sono assegnati 3 membri
30.04.1910
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
22.05.1910
cessa 1 membro
25.05.1910
è assegnato 1 membro
30.03.1911
cessa 1 membro
02.04.1911
cessa 1 membro
27.03.1912
cessa 1 membro
30.10.1912
cessa 1 membro
26.11.1912
cessa 1 membro
03.12.1912
sono assegnati 3 membri