Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per le elezioni
29 novembre 1913 - 29 settembre 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 19 giugno 1919 al 22 giugno 1919
cessa
Quirino Nofri
Vicepresidenti
Leone Romanin Jacur
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Ugo Di Sant'Onofrio Del Castillo
dal 30.06.1916 al 29.09.1919
Segretario
Luigi Montemartini
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
altri membri
Enrico Ferri
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Pietro Bertarelli
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Silvio Berti
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Antonio Scano
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Alessandro Stoppato
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Domenico Pacetti
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Camillo Prampolini
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Giacomo Ferri
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Domenico Zaccagnino
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Alfredo Baccelli
dal 29.11.1913 al 23.06.1919
Carlo Calisse
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Quirino Nofri
dal 29.11.1913 al 19.06.1919
Giacomo Pala
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Domenico Nuvoloni
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Francesco Ciccarone
dal 03.04.1914 al 29.09.1919
Giuseppe Sanarelli
dal 03.04.1914 al 29.09.1919
Alfonso Lucifero
dal 03.04.1914 al 29.09.1919
Alfredo Codacci Pisanelli
dal 03.04.1914 al 29.09.1919
Rodolfo Molina
dal 03.04.1914 al 29.09.1919
Edoardo Pantano
dal 03.03.1916 al 23.06.1919
Pietro Frugoni
dal 28.06.1916 al 29.09.1919
Luigi Montresor
dal 28.06.1916 al 29.09.1919
Naviga
Storia
Composizione storica
29.11.1913
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 24 membri
21.03.1914
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessano 3 membri
23.03.1914
cessa 1 membro
03.04.1914
sono assegnati 5 membri
04.04.1914
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
05.11.1914
cessa 1 membro
08.12.1914
è assegnato 1 membro
20.01.1916
cessa 1 membro
03.03.1916
è assegnato 1 membro
19.06.1916
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
22.06.1916
cessa 1 membro
28.06.1916
sono assegnati 2 membri
30.06.1916
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
04.06.1917
cessa 1 membro
07.12.1917
cessa 1 membro
01.12.1918
il Presidente lascia l'incarico
19.01.1919
1 Segretario lascia l'incarico
19.06.1919
cessa 1 membro
23.06.1919
cessano 2 membri