Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta delle elezioni
1 maggio 1929 - 19 gennaio 1934
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 20 luglio 1932 al 18 gennaio 1934
cessa
Bruno Biagi
Presidente
Roberto Farinacci
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Segretario
Ermanno Amicucci
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
altri membri
Tommaso Ventrella
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Ugo Bono
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Bruno Biagi
dal 01.05.1929 al 20.07.1932
Valentino Orsolini Cencelli
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Nazzareno Mezzetti
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Nicola Sansanelli
dal 01.05.1929 al 19.01.1934
Naviga
Storia
Composizione storica
01.05.1929
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 6 membri
02.08.1930
1 Vicepresidente lascia l'incarico
20.07.1932
cessa 1 membro