Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta generale del bilancio
9 maggio 1924 - 21 gennaio 1929
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 29 novembre 1924 al 3 gennaio 1925
sono assegnati
Ruggero Romano
,
Angelo Pezzullo
,
Ernesto Vassallo
,
Vincenzo Casalini
,
Cesare Tumedei
,
Arrigo Serpieri
,
Arrigo Solmi
,
Augusto De Martino
Presidente
Antonio Salandra
dal 09.05.1924 al 04.01.1925
Vicepresidenti
Fulvio Suvich
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Vincenzo Riccio
dal 09.05.1924 al 20.08.1928
Segretari
Sergio Panunzio
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Piero Bolzon
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Salvatore Gatti
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
altri membri
Giuseppe De Capitani d'Arzago
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Edoardo Rotigliano
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Ferdinando Nunziante Di San Ferdinando
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Pietro Lanza (Di Trabia)
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Alberto Geremicca
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Antonio Colonna Roman0 Di Cesarò
dal 09.05.1924 al 09.11.1926
Edoardo Torre
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Roberto Cantalupo
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Celesia Di Vegliasco
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Luigi Messedaglia
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Carlo Sanna
dal 09.05.1924 al 17.07.1928
Emilio Caldara
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Francesco d'Alessio
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Uberti
dal 09.05.1924 al 09.11.1926
Marcello Soleri
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Enrico Presutti
dal 09.05.1924 al 09.11.1926
Antonio Scialoja
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giambattista Miliani
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giuseppe Belluzzo
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Ettore Mazzucco
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Vittorio Emanuele Orlando
dal 09.05.1924 al 19.11.1925
Gino Jacopo Olivetti
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Nicola Vacchelli
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Edmondo Rossoni
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Eugenio Maury Di Morancez
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Vittorio Peglion
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Gino Sarrocchi
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Giuseppe Mazzini
dal 09.05.1924 al 21.01.1929
Ruggero Romano
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Angelo Pezzullo
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Ernesto Vassallo
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Vincenzo Casalini
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Cesare Tumedei
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Arrigo Serpieri
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Arrigo Solmi
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Augusto De Martino
dal 29.11.1924 al 21.01.1929
Naviga
Storia
Composizione storica
09.05.1924
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 29 membri
10.06.1924
cessa 1 membro
29.11.1924
sono assegnati 8 membri
04.01.1925
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
19.11.1925
cessa 1 membro
09.11.1926
cessano 3 membri
12.03.1927
sono assegnati 9 membri
17.07.1928
cessa 1 membro
20.08.1928
1 Vicepresidente lascia l'incarico