Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
28 maggio 1924 - 21 gennaio 1929
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 13 giugno 1925 al 8 novembre 1926
lascia l'incarico
Presidente
Antonio Casertano
Presidenti
Antonio Casertano
dal 28.05.1924 al 13.06.1925
Roberto Farinacci
dal 13.01.1925 al 21.01.1929
Vicepresidente
Camillo Prampolini
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Segretari
Antonello Caprino
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Nicola Sansanelli
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Mario Augusto Martini
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
altri membri
Ulisse Igliori
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Amedeo Sandrini
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Ferruccio Lantini
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giuseppe Beneduce
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Luigi Fulci
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Raffaele Paolucci
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Maurizio Maraviglia
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Achille Starace
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Gino Aldi Mai
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Cino Macrelli
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Ottorino Piccinato
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Paolo Orano
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giuseppe Moretti
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Carlo Carnazza
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Carlo Maria Maggi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giuseppe Caradonna
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Nicola Lombardi
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Ezio Riboldi
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Daniele Bertacchi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Attilio Teruzzi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Edoardo Dino Alfieri
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giulio Padulli
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Celesia Di Vegliasco
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Milani
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Corso Bovio
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Egidio Fazio
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Ezio Maria Gray
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Naviga
Storia
Composizione storica
28.05.1924
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 27 membri
13.01.1925
viene eletto il Presidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
13.06.1925
il Presidente lascia l'incarico
09.11.1926
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 5 membri