Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per il regolamento interno della Camera
2 dicembre 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 29 maggio 1906 al 29 gennaio 1907
cessa
Fausto Massimini
Presidenti
Giuseppe Marcora
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Giuseppe Biancheri
dal 10.03.1906 al 30.01.1907
Segretario
Teobaldo Calissano
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
altri membri
Tancredi Galimberti
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Giustino Fortunato
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Maggiorino Ferraris
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Leone Romanin Jacur
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Attilio Brunialti
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Roberto Rampoldi
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Piero Lucca
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Fausto Massimini
dal 27.03.1906 al 29.05.1906
Francesco Spirito
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Naviga
Storia
Composizione storica
02.12.1904
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 9 membri
01.03.1905
cessa 1 membro
08.02.1906
cessano 2 membri
10.03.1906
viene eletto il Presidente
27.03.1906
sono assegnati 3 membri
29.05.1906
cessa 1 membro
30.01.1907
il Presidente lascia l'incarico
01.03.1907
è assegnato 1 membro