Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per il regolamento interno della Camera
28 maggio 1924 - 21 gennaio 1929
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 27 maggio 1925 al 8 novembre 1926
è assegnato
Maurizio Maraviglia
Presidente
Antonio Casertano
dal 14.03.1925 al 21.01.1929
Segretario
Giuseppe Bastianini
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
altri membri
Gino Sarrocchi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Cesare Tumedei
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Gregorio Agnini
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Edoardo Salerno
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Arrigo Solmi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Michele Terzaghi
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Gino Maffei
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Giovanni Gronchi
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Francesco Saverio d'Ayala
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Alfredo De Marsico
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Stefano Cavazzoni
dal 28.05.1924 al 21.01.1929
Luigi Macchi
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Diego Del Bello
dal 28.05.1924 al 09.11.1926
Maurizio Maraviglia
dal 27.05.1925 al 21.01.1929
Naviga
Storia
Composizione storica
28.05.1924
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 14 membri
05.01.1925
il Presidente lascia l'incarico
14.03.1925
viene eletto il Presidente
24.05.1925
cessa 1 membro
27.05.1925
è assegnato 1 membro
09.11.1926
cessano 4 membri
17.03.1927
è assegnato 1 membro