Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per il regolamento interno
29 novembre 1913 - 29 settembre 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 12 dicembre 1917 al 17 gennaio 1919
è assegnato
Vincenzo Riccio
Presidente
Giuseppe Marcora
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Segretario
Ugo Da Como
dal 29.11.1913 al 23.06.1919
altri membri
Alfonso Lucifero
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Benedetto Cirmeni
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Luigi Rossi
dal 29.11.1913 al 23.06.1919
Alfredo Codacci Pisanelli
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Carlo Compans Di Brichanteau
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Domenico Pacetti
dal 06.04.1916 al 29.09.1919
Angiolo Cabrini
dal 28.06.1916 al 29.09.1919
Luigi Credaro
dal 17.10.1917 al 29.09.1919
Vincenzo Riccio
dal 12.12.1917 al 18.01.1919
Naviga
Storia
Composizione storica
29.11.1913
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 9 membri
16.07.1915
cessa 1 membro
06.04.1916
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
19.06.1916
cessa 1 membro
28.06.1916
è assegnato 1 membro
19.02.1917
cessa 1 membro
17.06.1917
cessa 1 membro
14.10.1917
1 Segretario lascia l'incarico
17.10.1917
sono assegnati 3 membri
30.10.1917
cessano 2 membri
12.12.1917
è assegnato 1 membro
18.01.1919
cessa 1 membro
01.03.1919
è assegnato 1 membro
23.06.1919
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri