Organi del
I Commissione Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 febbraio 1972 al 24 aprile 1972
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Raffaele Di Primio
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Emanuele Tuccari
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 02.09.1969
al 24.05.1972
-
-
Piergiorgio Bressani
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972