Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 luglio 2010 al 28 luglio 2010
Presidente
-
-
Stefano Stefani
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Franco Narducci
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fiamma Nirenstein
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Marco Fedi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 13.10.2010
-
-
Michaela Biancofiore
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013