Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis
25 novembre 1999 - 29 maggio 2001
(Deliberazione 19 ottobre 1999)
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Luigi Olivieri
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 10.12.1999 al 10.12.1999
Membro
dal 25.11.1999
al 29.05.2001
-
-
Ermanno Iacobellis
UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA
-
dal 19.01.2000 al 29.05.2001
Membro
dal 18.01.2000
al 29.05.2001