Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
20 dicembre 1849 - 20 novembre 1853
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione del 10 maggio 1852
lascia l'incarico
VicePresidente
Urbano Rattazzi
Vicepresidenti
Carlo Bon Compagni Di Mombello
dal 20.12.1849 al 15.11.1853
Urbano Rattazzi
dal 20.12.1849 al 10.05.1852
Ferdinando Palluel
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Gaspare Benso
dal 30.11.1850 al 20.11.1853
questore
Luigi Franchi Di Pont
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Angelo Valvassori
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Giovanni Notta
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Segretari
Gaspare Cavallini
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Paolo Farina
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Michelangelo Castelli
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Antonio Airenti
dal 20.12.1849 al 20.11.1853
Giuseppe Brignone
dal 17.05.1851 al 20.11.1853
Naviga
Storia
Composizione storica
20.12.1849
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 5 deputati alla carica di Segretario
28.11.1850
1 Vicepresidente lascia l'incarico
30.11.1850
viene eletto 1 Vicepresidente
15.05.1851
1 Segretario lascia l'incarico
17.05.1851
viene eletto 1 Segretario
25.04.1852
il Presidente lascia l'incarico
10.05.1852
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.05.1852
viene eletto il Presidente
26.05.1852
viene eletto 1 Vicepresidente
04.11.1852
1 Vicepresidente lascia l'incarico
26.10.1853
il Presidente lascia l'incarico
15.11.1853
1 Vicepresidente lascia l'incarico
16.11.1853
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente