Organi del
Ufficio di Presidenza
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 1972 al 26 luglio 1972
Vicepresidenti
-
-
Nilde Iotti
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Arrigo Boldrini
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976