Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
18 febbraio 1861 - 7 settembre 1865
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 11 dicembre 1862 al 10 febbraio 1863
lascia l'incarico
VicePresidente
Marco Minghetti
Presidente
Sebastiano Tecchio
dal 22.03.1862 al 24.05.1863
Vicepresidenti
Carlo Poerio
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Ferdinando Andreucci
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Marco Minghetti
dal 20.12.1861 al 11.12.1862
questore
Gerolamo Cantelli
dal 18.02.1861 al 24.05.1863
Amedeo Chiavarina Di Rubiana
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Segretari
Gaspare Cavallini
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Leopoldo Galeotti
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Giovanni Battista Gigliucci
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Giuseppe Mischi
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Giuseppe Massari
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Carlo Tenca
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Giuseppe Zanardelli
dal 18.02.1861 al 07.09.1865
Lazzaro Negrotto Cambiaso
dal 27.03.1861 al 07.09.1865
Naviga
Storia
Composizione storica
18.02.1861
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
22.03.1861
1 Segretario lascia l'incarico
27.03.1861
viene eletto 1 Segretario
17.11.1861
1 Vicepresidente lascia l'incarico
20.12.1861
viene eletto 1 Vicepresidente
03.03.1862
il Presidente lascia l'incarico
21.03.1862
1 Vicepresidente lascia l'incarico
22.03.1862
viene eletto il Presidente
11.12.1862
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.02.1863
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
24.05.1863
il Presidente lascia l'incarico
1 Questore lascia l'incarico
25.05.1863
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Questore