Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
5 dicembre 1870 - 20 settembre 1874
XI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 15 novembre 1873 al 19 settembre 1874
lasciano l'incarico
questore
Emanuele Ruspoli
Segretario
Cesare Bertea
,
Giuseppe Robecchi
vengono eletti
questore
Giovanni Barracco
Segretario
Pietro Lacava
,
Luigi Pissavini
Presidente
Giuseppe Biancheri
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Vicepresidenti
Giuseppe Pisanelli
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Francesco Restelli
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Nicolò Ferracciù
dal 27.11.1871 al 20.09.1874
Giuseppe Piroli
dal 26.11.1872 al 20.09.1874
questore
Clemente Corte
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Emanuele Ruspoli
dal 27.11.1871 al 15.11.1873
Giovanni Barracco
dal 15.11.1873 al 20.09.1874
Segretari
Cesare Bertea
dal 05.12.1870 al 15.11.1873
Domenico Farini
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Luigi Gravina
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Raffaele Marchetti
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Giuseppe Massari
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Giuseppe Robecchi
dal 05.12.1870 al 15.11.1873
Ferdinando Siccardi
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Carlo Tenca
dal 05.12.1870 al 20.09.1874
Pietro Lacava
dal 15.11.1873 al 20.09.1874
Luigi Pissavini
dal 15.11.1873 al 20.09.1874
Naviga
Storia
Composizione storica
05.12.1870
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
27.11.1871
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Questore
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Questore lascia l'incarico
11.08.1872
1 Vicepresidente lascia l'incarico
26.11.1872
viene eletto 1 Vicepresidente
15.11.1873
viene eletto 1 Questore
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
1 Questore lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 2