Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
23 novembre 1874 - 3 ottobre 1876
XII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione del 28 marzo 1876
lasciano l'incarico
VicePresidente
Pasquale Stanislao Mancini
,
Michele Coppino
Presidente
Giuseppe Biancheri
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Vicepresidenti
Pasquale Stanislao Mancini
dal 23.11.1874 al 28.03.1876
Giuseppe Piroli
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Cesare Correnti
dal 06.03.1876 al 03.10.1876
Michele Coppino
dal 13.03.1876 al 28.03.1876
questore
Clemente Corte
dal 06.03.1876 al 03.10.1876
Antonio Gandolfi
dal 06.03.1876 al 03.10.1876
Segretari
Domenico Farini
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Pietro Lacava
dal 23.11.1874 al 26.04.1876
Luigi Gravina
dal 23.11.1874 al 26.04.1876
Francesco Lo Monaco
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Giuseppe Massari
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Luigi Pissavini
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Niccolò Quartieri
dal 23.11.1874 al 03.10.1876
Achille Rasponi
dal 23.11.1874 al 17.05.1876
Naviga
Storia
Composizione storica
23.11.1874
viene eletto il Presidente
vengono eletti 6 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
20.10.1875
1 Questore lascia l'incarico
06.03.1876
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 3
1 Questore lascia l'incarico
10.03.1876
1 Vicepresidente lascia l'incarico
13.03.1876
viene eletto 1 Vicepresidente
28.03.1876
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
29.03.1876
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
26.04.1876
lasciano l'incarico di Segretario in 2
03.05.1876
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
17.05.1876
1 Segretario lascia l'incarico