Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
20 novembre 1876 - 2 maggio 1880
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 14 luglio 1878 al 16 gennaio 1879
lascia l'incarico
VicePresidente
Tommaso Villa
Presidente
Domenico Farini
dal 27.03.1878 al 19.03.1880
Vicepresidenti
Francesco De Sanctis
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Federico Spantigati
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Tommaso Villa
dal 20.11.1876 al 14.07.1878
Diego Tajani
dal 29.03.1878 al 02.05.1880
questore
Scipione Di Blasio
dal 20.11.1876 al 26.07.1879
Pietro Manfrin Di Castione
dal 20.11.1876 al 16.03.1879
Segretari
Pietro Cocconi
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Giacomo Del Giudice
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Guido Orazio Di Carpegna Falconieri
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Emilio Morpurgo
dal 20.11.1876 al 17.01.1879
Niccolò Quartieri
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Carlo Tenca
dal 20.11.1876 al 17.02.1880
Luigi Solidati Tiburzi
dal 20.11.1876 al 02.05.1880
Naviga
Storia
Composizione storica
20.11.1876
viene eletto il Presidente
vengono eletti 6 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
26.12.1877
il Presidente lascia l'incarico
07.03.1878
viene eletto il Presidente
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
24.03.1878
il Presidente lascia l'incarico
26.03.1878
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.03.1878
viene eletto il Presidente
29.03.1878
viene eletto 1 Vicepresidente
14.07.1878
1 Vicepresidente lascia l'incarico
17.01.1879
1 Segretario lascia l'incarico
24.01.1879
viene eletto 1 Segretario
16.03.1879
1 Questore lascia l'incarico
29.03.1879
viene eletto 1 Vicepresidente
29.04.1879
viene eletto 1 Questore
viene eletto 1 Segretario
26.07.1879
1 Questore lascia l'incarico
02.12.1879
viene eletto 1 Questore
17.02.1880
viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
19.03.1880
il Presidente lascia l'incarico
13.04.1880
viene eletto il Presidente