Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
4 maggio 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Fausto Bertinotti
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidenti
Pierluigi Castagnetti
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Giorgia Meloni
ALLEANZA NAZIONALE
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Giulio Tremonti
FORZA ITALIA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Carlo Leoni
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
questore
Francesco Colucci
FORZA ITALIA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Gabriele Albonetti
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Severino Galante
MISTO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Segretari
Renzo Lusetti
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Fallica
FORZA ITALIA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Titti De Simone
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Mariza Bafile
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Teodoro Buontempo
ALLEANZA NAZIONALE
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Rino Piscitello
L'ULIVO
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Valentina Aprea
FORZA ITALIA
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Mazzocchi
ALLEANZA NAZIONALE
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio Calo'
ITALIA DEI VALORI
dal 08.05.2006 al 30.05.2006
Membro dal 08.05.2006 al 30.05.2006
Giacomo Stucchi
LEGA NORD PADANIA
dal 08.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 08.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Galati
UDC (CCD-CDU)
dal 08.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 08.05.2006 al 28.04.2008
Marco Boato
VERDI
dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Mauro Del Bue
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
dal 30.05.2006 al 14.11.2007
Membro dal 30.05.2006 al 14.11.2007
Giuseppe Morrone
POPOLARI-UDEUR
dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Maria Reina
MISTO
dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Silvana Mura
ITALIA DEI VALORI
dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 30.05.2006 al 28.04.2008 subentra a:
Giorgio Calo'
;
Sergio d'Elia
LA ROSA NEL PUGNO
dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 30.05.2006 al 28.04.2008
Giampiero Catone
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
dal 29.11.2007 al 28.04.2008
Membro dal 29.11.2007 al 28.04.2008 subentra a:
Mauro Del Bue
;
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
04.05.2006
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
08.05.2006
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
30.05.2006
vengono eletti 6 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 5 membri
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
14.11.2007
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
29.11.2007
viene eletto 1 Segretario
1 subentro