Organi del
Ufficio di Presidenza
4 maggio 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 novembre 2007 al 27 aprile 2008
Presidente
-
-
Fausto Bertinotti
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
-
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 04.05.2006
al 28.04.2008