Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
22 novembre 1882 - 27 aprile 1886
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 30 gennaio 1883 al 4 giugno 1883
viene eletto
VicePresidente
Luigi Pianciani
Presidente
Domenico Farini
dal 22.11.1882 al 12.03.1884
Vicepresidenti
Antonio Di Rudinì (Starrabba)
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Diego Tajani
dal 22.11.1882 al 29.06.1885
Federico Spantigati
dal 22.11.1882 al 30.10.1884
Luigi Pianciani
dal 30.01.1883 al 27.04.1886
questore
Emanuele Borromeo
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Giuseppe De Riseis
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Segretari
Pietro Cocconi
dal 22.11.1882 al 05.06.1883
Benedetto Capponi Giulii
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Bruno Chimirri
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Telemaco Ferrini
dal 22.11.1882 al 27.11.1884
Filippo Mariotti
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Nicolò Melodia
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Niccolò Quartieri
dal 22.11.1882 al 27.04.1886
Luigi Solidati Tiburzi
dal 22.11.1882 al 15.07.1883
Naviga
Storia
Composizione storica
22.11.1882
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
20.01.1883
1 Vicepresidente lascia l'incarico
30.01.1883
viene eletto 1 Vicepresidente
05.06.1883
1 Segretario lascia l'incarico
15.07.1883
1 Segretario lascia l'incarico
30.11.1883
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
12.03.1884
il Presidente lascia l'incarico
19.03.1884
viene eletto il Presidente
03.04.1884
il Presidente lascia l'incarico
07.04.1884
viene eletto il Presidente
30.10.1884
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.11.1884
1 Segretario lascia l'incarico
02.12.1884
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
29.06.1885
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.12.1885
viene eletto 1 Vicepresidente