Organi del
Ufficio di Presidenza
21 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 aprile 2014 al 24 giugno 2014
Presidente
-
-
Laura Boldrini
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
-
dal 21.03.2013 al 22.03.2018
Membro
dal 21.03.2013
al 22.03.2018