Organi del
Ufficio di Presidenza
29 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 febbraio 2021 al 9 marzo 2021
Presidente
-
-
Roberto Fico
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 29.03.2018 al 12.10.2022
Membro
dal 29.03.2018
al 12.10.2022