Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
16 giugno 1900 - 18 ottobre 1904
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 21 aprile 1902 al 28 aprile 1902
lascia l'incarico
Segretario
Angelo Pavia
Presidente
Giuseppe Biancheri
dal 10.03.1902 al 18.10.1904
Vicepresidenti
Giuseppe De Riseis
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Francesco Guicciardini
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Romualdo Palberti
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Giuseppe Marcora
dal 02.07.1900 al 18.10.1904
questore
Andrea Sola Cabiati
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 02.07.1900 al 18.10.1904
Roberto Biscaretti Di Ruffia
dal 20.02.1902 al 18.10.1904
Segretari
Giuseppe Bracci Testasecca
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Lodovico Ceriana Mayneri
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Girolamo Del Balzo
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Alfonso Lucifero
dal 16.06.1900 al 18.10.1904
Enrico Stelluti Scala
dal 16.06.1900 al 13.11.1903
Errico De Marinis
dal 02.07.1900 al 18.10.1904
Angelo Pavia
dal 02.07.1900 al 21.04.1902
Marco Miniscalchi Erizzo
dal 13.03.1901 al 18.10.1904
Naviga
Storia
Composizione storica
16.06.1900
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
24.06.1900
il Presidente lascia l'incarico
28.06.1900
viene eletto il Presidente
01.07.1900
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Questore lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
02.07.1900
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Questore
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
18.02.1901
1 Segretario lascia l'incarico
13.03.1901
viene eletto 1 Segretario
25.04.1901
1 Segretario lascia l'incarico
20.02.1902
viene eletto 1 Questore
22.02.1902
il Presidente lascia l'incarico
10.03.1902
viene eletto il Presidente
21.04.1902
1 Segretario lascia l'incarico
29.04.1902
viene eletto 1 Segretario
13.11.1903
1 Segretario lascia l'incarico
09.12.1903
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario